BUENO PERERA AURORA
Informe ejecutivo de BUENO PERERA AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUENO PERERA AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES KAU SA | Administrador Solidario | 13/01/2014 | |
DISTRIBUCIONES KAU SA | Liquidador Solidario | 13/01/2014 | 13/01/2014 |
LUBECK 99 SL | Administrador Solidario | 07/06/2010 | 30/04/2013 |
LUBECK 99 SL | Administrador Unico | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE BUENO PERERA AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO PERERA AURORA
Empresa: DISTRIBUCIONES KAU SA
Liquidador Solidario
- Bueno Perera Aurora
- Bueno Perera Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4831 , F 29, S 8, H M 79384, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Empresa: DISTRIBUCIONES KAU SA
Administrador Solidario
- Bueno Perera Aurora
- Bueno Perera Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4831 , F 29, S 8, H M 79384, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Empresa: LUBECK 99 SL
Administrador Solidario
- Bueno Perera Aurora
- Olias Delgado Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14687 , F 58, S 8, H M 243582, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Empresa: LUBECK 99 SL
Administrador Solidario
- Bueno Perera Aurora
- Olias Delgado Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14687 , F 57, S 8, H M 243582, I/A 4 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Empresa: LUBECK 99 SL
Administrador Unico
- Bueno Perera Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14687 , F 57, S 8, H M 243582, I/A 4 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Información de BUENO PERERA AURORA
Mostramos los datos de BUENO PERERA AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO PERERA AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos