BUENO OLALLA BEATRIZ
Informe ejecutivo de BUENO OLALLA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUENO OLALLA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIV BUENO&INIESTA SLP | Soc.Prof. | 09/02/2021 | |
FIV BUENO&INIESTA SLP | Administrador Solidario | 09/02/2021 |
VINCULACIONES DE BUENO OLALLA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO OLALLA BEATRIZ
Empresa: CENTRO MEDICO SANCHINARRO SLP
Administrador Solidario
- Bueno Olalla Beatriz
- San Frutos Llorente Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26291 , F 48, S 8, H M 473793, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: FIV BUENO&INIESTA SLP
Administrador Solidario
- Bueno Olalla Beatriz
- Iniesta Perez Silvia
Soc.Prof.
- Bueno Olalla Beatriz
- Iniesta Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41439 , F 20, S 8, H M 734297, I/A 1 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Administrador Solidario
- Bueno Olalla Beatriz
- San Frutos Llorente Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26291 , F 47, S 8, H M 473793, I/A 3 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Información de BUENO OLALLA BEATRIZ
Mostramos los datos de BUENO OLALLA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO OLALLA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos