BUENO MEZQUITA ANA
Informe ejecutivo de BUENO MEZQUITA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUENO MEZQUITA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEGAMEDIA TELEVISION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/02/2019 | |
MEGAMEDIA TELEVISION SL | Consejero | 16/12/2013 |
VINCULACIONES DE BUENO MEZQUITA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO MEZQUITA ANA
Empresa: EL DESMARQUE PORTAL DEPORTIVO SL
Consejero
- Bueno Mezquita Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4509 , F 148, S 8, H SE 70093, I/A 22 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-41
Empresa: EL DESMARQUE PORTAL DEPORTIVO SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4509 , F 39, S 8, H SE 70093, I/A 15 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-41
Empresa: MEGAMEDIA TELEVISION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barros Barbeito Luis Miguel
- Bueno Mezquita Ana
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31393 , F 146, S 8, H M 558736, I/A 10 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Empresa: MEGAMEDIA TELEVISION SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Barros Barbeito Luis Miguel
- Botello Mendez Santiago
- Bueno Mezquita Ana
- Santamaria Barrio Angel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31393 , F 144, S 8, H M 558736, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Información de BUENO MEZQUITA ANA
Mostramos los datos de BUENO MEZQUITA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO MEZQUITA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos