BUENO LLORENTE FELIPE
Informe ejecutivo de BUENO LLORENTE FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUENO LLORENTE FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPOS Y PROYECTOS DAROSA SL | Administrador Unico | 02/02/2016 |
VINCULACIONES DE BUENO LLORENTE FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO LLORENTE FELIPE
Empresa: PEGAMAK MAQUINARIA ESPECIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Llorente Felipe
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
- Bueno Llorente Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 164, S 8, H SS 32697, I/A 4 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Empresa: PEGAMO STEEL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Llorente Felipe
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 171, S 8, H SS 34928, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Empresa: EQUIPOS Y PROYECTOS DAROSA SL
Administrador Unico
- Bueno Llorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2733 , F 133, S 8, H SS 38268, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
Empresa: PEGAMO STEEL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Llorente Felipe
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 168, S 8, H SS 34928, I/A 1 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-20
Empresa: GALMAK XXI SL
Apoderado
- Bueno Llorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1844 , F 106, S 8, H SS 18000, I/A 4 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-20
Empresa: PEGAMAK MAQUINARIA ESPECIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Llorente Felipe
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
- Bueno Llorente Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 161, S 8, H SS 32697, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-20
Empresa: GALMAK XXI SL
Apoderado
- Bueno Llorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1844 , F 106, S 8, H SS 18000, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-20
Información de BUENO LLORENTE FELIPE
Mostramos los datos de BUENO LLORENTE FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO LLORENTE FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos