BUENO GIL JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de BUENO GIL JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUENO GIL JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYCO GRUPO INMOBILIARIO SA | ComiSinObli | 29/01/2019 | |
BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA | Administrador Unico | 23/07/2009 | 10/05/2016 |
BANKINTER SECURITIES S.V. SA | Apoderado | 28/05/2013 |
VINCULACIONES DE BUENO GIL JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO GIL JOSE IGNACIO
Empresa: AYCO GRUPO INMOBILIARIO SA
ComiSinObli
- Bueno Gil Jose Ignacio
- Bueno Gil Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37755 , F 211, S 8, H M 23954, I/A 239 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Administrador Unico
- Bueno Gil Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 105, S 8, H M 239856, I/A 7 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Administrador Unico
- Bueno Gil Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 104, S 8, H M 239856, I/A 6 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: MERCAVALOR SOCIEDAD DE VALORES SA
Apoderado
- Bueno Gil Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29637 , F 166, S 8, H M 184309, I/A 65 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Administrador Unico
- Bueno Gil Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 102, S 8, H M 239856, I/A 4 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Información de BUENO GIL JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de BUENO GIL JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO GIL JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos