BUENO GARCIA JESUS
Informe ejecutivo de BUENO GARCIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUENO GARCIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GR BUENO SERVEIS INMOBILIARIS SL | Administrador Unico | 08/05/2023 |
VINCULACIONES DE BUENO GARCIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO GARCIA JESUS
Empresa: GR BUENO SERVEIS INMOBILIARIS SL
Administrador Unico
- Bueno Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48775 , F 143, S 8, H B 595769, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: JERROMAR SA
Administrador Unico
- Bueno Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18973 , F 131, S 8, H M 331405, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: JERROMAR SA
Administrador Unico
- Bueno Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18973 , F 131, S 8, H M 331405, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: JERROMAR SA
Administrador Solidario
- Bueno Garcia Jesus
- Garcia Navarro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18973 , F 131, S 8, H M 331405, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: JERROMAR SA
Administrador Solidario
- Bueno Garcia Jesus
- Garcia Navarro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18973 , F 131, S 8, H M 331405, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Información de BUENO GARCIA JESUS
Mostramos los datos de BUENO GARCIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO GARCIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos