BUENO GARCIA IVAN
Informe ejecutivo de BUENO GARCIA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUENO GARCIA IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAISO BALEAR 2020 SL | Socio Unico | 29/06/2020 | |
PARAISO BALEAR 2020 SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
SECOND WAVES SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Socio Unico | 17/03/2020 | |
SECOND WAVES SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Administrador Unico | 17/03/2020 | |
BLISS INTEGRAL 2018 SL | Socio Unico | 02/10/2018 | |
BLISS INTEGRAL 2018 SL | Administrador Unico | 02/10/2018 | |
GESMANC INTEGRAL SL | Socio Unico | 12/05/2014 | |
GESMANC INTEGRAL SL | Administrador Unico | 12/05/2014 | |
THE WOOL HOSTELERIA 2014 SL | Administrador Solidario | 20/02/2014 | |
CARIÑO PIMIENTO Y RATON SL | Administrador Unico | 13/02/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BUENO GARCIA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO GARCIA IVAN
Empresa: PARAISO BALEAR 2020 SL
Administrador Unico
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 35, S 8, H PM 88991, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-07
Empresa: PARAISO BALEAR 2020 SL
Socio Único
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 35, S 8, H PM 88991, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-07
Empresa: SECOND WAVES SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Administrador Unico
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195 , F 90, S 8, H T 55526, I/A 1 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-43
Empresa: SECOND WAVES SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Socio Único
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195 , F 90, S 8, H T 55526, I/A 1 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-43
Empresa: BLISS INTEGRAL 2018 SL
Administrador Unico
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38171 , F 165, S 8, H M 679217, I/A 1 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: BLISS INTEGRAL 2018 SL
Socio Único
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38171 , F 165, S 8, H M 679217, I/A 1 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: GESMANC INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32110 , F 65, S 8, H M 577886, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: GESMANC INTEGRAL SL
Socio Único
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32110 , F 65, S 8, H M 577886, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: THE WOOL HOSTELERIA 2014 SL
Administrador Solidario
- Bueno Garcia Ivan
- Sanchez Jimenez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31976 , F 36, S 8, H M 575434, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: CARIÑO PIMIENTO Y RATON SL
Administrador Unico
- Bueno Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 11, S 8, H M 545568, I/A 2 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
VER MAS ACTOS
Información de BUENO GARCIA IVAN
Mostramos los datos de BUENO GARCIA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO GARCIA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos