BUENO GANUZA JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de BUENO GANUZA JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUENO GANUZA JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESENVOLUPAMENTS-DILER SL | Liquidador | 10/08/2020 | |
ELECTRO LOW COST SL | Administrador Unico | 13/02/2017 | |
EDUCANTUS SERVEIS EDUCATIUS SL | Administrador Unico | 20/10/2009 | |
SERVAT OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 28/01/2009 |
VINCULACIONES DE BUENO GANUZA JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO GANUZA JOSE JAVIER
Empresa: DESENVOLUPAMENTS-DILER SL
Liquidador
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 50, S 8, H L 18202, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-25
Empresa: DESENVOLUPAMENTS-DILER SL
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 50, S 8, H L 18202, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-25
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 161, S 8, H T 42334, I/A 2 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-43
Empresa: ELECTRO LOW COST SL
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 203, S 8, H L 29111, I/A 2 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-25
Empresa: DESENVOLUPAMENTS-DILER SL
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 48, S 8, H L 18202, I/A 4 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 158, S 8, H T 42334, I/A 1 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-43
Empresa: DESENVOLUPAMENTS-DILER SL
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 48, S 8, H L 18202, I/A 3 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-25
Empresa: EDUCANTUS SERVEIS EDUCATIUS SL
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 109, S 8, H L 24023, I/A 1 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-25
Empresa: SERVAT OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Bueno Ganuza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 193, S 8, H L 17347, I/A 4 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-25
Empresa: SERVAT OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Bueno Ganuza Jose Javier
- Collado Puñet Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 193, S 8, H L 17347, I/A 4 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-25
Información de BUENO GANUZA JOSE JAVIER
Mostramos los datos de BUENO GANUZA JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO GANUZA JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos