BUENDIA FORTEA SALVADOR
Informe ejecutivo de BUENDIA FORTEA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUENDIA FORTEA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVEX SA | Auditor | 20/10/2015 | |
VISIONLAB SA | Auditor | 28/06/2010 | |
NOVA INTERNATIONAL SL | Auditor | 05/01/2010 | |
COVEX SA | Auditor | 04/12/2009 | |
BOMBAS CAPRARI SA | Auditor | 30/09/2009 | |
ARIX TELECOM SERVICIOS SA | Auditor | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE BUENDIA FORTEA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENDIA FORTEA SALVADOR
Empresa: PRODUCTOS SIDERURGICOS MARTIN SA
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 214, S 8, H M 424742, I/A 18 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: COVEX SA
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 119, S 8, H M 38743, I/A 64 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: COVEX SA
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 119, S 8, H M 38743, I/A 63 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: GRUPORAGA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 136, S 8, H M 67684, I/A 81 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: NOVA INTERNATIONAL SL
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 52, S 8, H M 181084, I/A 24 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Empresa: GRUPORAGA SA
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 134, S 8, H M 67684, I/A 77 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: PRODUCTOS SIDERURGICOS MARTIN SA
Auditor
- Buendia Calderon Salvador
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 43, S 8, H M 424742, I/A 13 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
Empresa: PRODUCTOS SIDERURGICOS MARTIN SA
Auditor Suplente
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 42, S 8, H M 424742, I/A 11 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: GRUPORAGA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 158, S 8, H M 67684, I/A 71 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Empresa: VISIONLAB SA
Auditor Suplente
Auditor
- Buendia Fortea Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19145 , F 206, S 8, H M 89648, I/A 40 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
VER MAS ACTOS
Información de BUENDIA FORTEA SALVADOR
Mostramos los datos de BUENDIA FORTEA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENDIA FORTEA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos