BUCHANAN NICOLA KATE
Informe ejecutivo de BUCHANAN NICOLA KATE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUCHANAN NICOLA KATE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL | Administrador Solidario | 02/06/2021 | |
BOXSTER LOUNGE SL | Administrador Unico | 05/05/2021 | |
PFS PROPERTY GROUP SPAIN SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
PUR BYWYD PROPIEDADES SL | Apoderado Solidario | 12/01/2021 | |
ASTRO GENESIS SL | Apoderado Solidario | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE BUCHANAN NICOLA KATE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUCHANAN NICOLA KATE
Empresa: MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL
Administrador Solidario
- Buchanan Nicola Kate
- Howarth Tracey Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 218, S 8, H PM 90653, I/A 2 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-07
Empresa: MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL
Administrador Unico
- Buchanan Nicola Kate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 218, S 8, H PM 90653, I/A 2 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-07
Empresa: MATRIX PERFORMANCE GROUP SL
Administrador Unico
- Buchanan Nicola Kate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 165, S 8, H PM 91017, I/A 1 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-07
Empresa: MATRIX PERFORMANCE GROUP SL
Socio Único
- Buchanan Nicola Kate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 165, S 8, H PM 91017, I/A 1 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-07
Empresa: MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL
Administrador Unico
- Buchanan Nicola Kate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 217, S 8, H PM 90653, I/A 1 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-07
Empresa: MALLORCA MORTGAGE CONSULTANCY SL
Socio Único
- Buchanan Nicola Kate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 217, S 8, H PM 90653, I/A 1 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-07
Empresa: GENTLEMEN DRIVING SL
Administrador Unico
- Buchanan Nicola Kate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 121, S 8, H PM 88462, I/A 3 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07
Empresa: PUR BYWYD PROPIEDADES SL
Apoderado Solidario
- Buchanan Nicola Kate
- Jones Stephen Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 144, S 8, H PM 90113, I/A 2 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Empresa: ASTRO GENESIS SL
Apoderado Solidario
- Buchanan Nicola Kate
- Jones Stephen Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 136, S 8, H PM 90110, I/A 2 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-07
Empresa: BOTIQUE CLINIC SL
Administrador Mancomunado
- Buchanan Nicola Kate
- Harris Jill Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 102, S 8, H PM 73926, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
VER MAS ACTOS
Información de BUCHANAN NICOLA KATE
Mostramos los datos de BUCHANAN NICOLA KATE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUCHANAN NICOLA KATE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos