BUCES GIRAL MARIA LUISA
Informe ejecutivo de BUCES GIRAL MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUCES GIRAL MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRO CRISOL METAL SA | Consejero | 24/08/2010 | 31/07/2018 |
VINCULACIONES DE BUCES GIRAL MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUCES GIRAL MARIA LUISA
Empresa: ELECTRO CRISOL METAL SA
Consejero
- Buces Giral Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 103, S 8, H S 2772, I/A 47 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-39
Empresa: ELECTRO CRISOL METAL SA
Consejero
- Buces Giral Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 102, S 8, H S 2772, I/A 42 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-39
Empresa: ELECTRO CRISOL METAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 140, S 8, H S 2772, I/A 33 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-39
Empresa: ELECTRO CRISOL METAL SA
Consejero
- Buces Giral Maria Luisa
- Garcia Rumayor Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 140, S 8, H S 2772, I/A 31 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Información de BUCES GIRAL MARIA LUISA
Mostramos los datos de BUCES GIRAL MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUCES GIRAL MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos