BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN
Informe ejecutivo de BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2024 | |
INMOGESTION Y PATRIMONIOS SA | Apoderado | 11/07/2024 | |
VALORACION Y CONTROL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2024 | |
INTER CAIXA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2024 | |
ARRENDADORA DE EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2024 | |
COIA FINANCIERA NAVAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2024 | |
CAIXA EMPRENDEDOR XXI SA | Administrador Mancomunado | 16/12/2022 | |
CENTRO DE SERVICIOS OPERATIVOS E INGENIERIA DE PROCESOS SL | Apoderado Solidario | 26/10/2022 | |
CENTRO DE SERVICIOS OPERATIVOS E INGENIERIA DE PROCESOS SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2022 | |
HISCAN PATRIMONIO II SA | Apoderado | 27/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN
Apoderado
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Sellares Ferrer Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 202800, I/A 31 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: INMOGESTION Y PATRIMONIOS SA
Apoderado
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 265135, I/A 26 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: INMOGESTION Y PATRIMONIOS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Callau Berenguer Arturo
- Callau Berenguer Arturo
- Sellares Ferrer Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 265135, I/A 25 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 343666, I/A 31 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Sellares Ferrer Clara
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 343666, I/A 29 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: VALORACION Y CONTROL SL
Apoderado
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Sellares Ferrer Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 264499, I/A 33 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: VALORACION Y CONTROL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 264499, I/A 31 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Apoderado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Callau Berenguer Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 19020, I/A 75 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-46
Empresa: INTER CAIXA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Callau Berenguer Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40210 , F 183, S 8, H B 50358, I/A 25 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brychcy Sienkiewicz Dawid Sebastian
- Callau Berenguer Arturo
- Sellares Ferrer Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 96, S 8, H B 319740, I/A 37 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-08
VER MAS ACTOS
Información de BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN
Mostramos los datos de BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRYCHCY SIENKIEWICZ DAWID SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos