BRYANT ROWAN GEORGE
Informe ejecutivo de BRYANT ROWAN GEORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRYANT ROWAN GEORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRONA RETAIL PROPERTY SL | Apoderado | 21/08/2024 | |
H2O THREE RETAIL PROPERTY SL | Apoderado | 04/06/2024 | |
SALERA PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 31/05/2024 | |
H2O TWO RETAIL PROPERTY SL | Apoderado | 30/05/2024 | |
H2O ONE RETAIL PROPERTY SL | Apoderado Solidario | 28/05/2024 |
VINCULACIONES DE BRYANT ROWAN GEORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRYANT ROWAN GEORGE
Empresa: AMACUSO INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bryant Rowan George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799234, I/A 2 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: H2O THREE RETAIL PROPERTY SL
Apoderado
- Bryant Rowan George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 635924, I/A 14 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: SALERA PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Bryant Rowan George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773397, I/A 5 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: H2O TWO RETAIL PROPERTY SL
Apoderado
- Bryant Rowan George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 492107, I/A 23 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: H2O ONE RETAIL PROPERTY SL
Apoderado Solidario
- Bryant Rowan George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 492425, I/A 29 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Información de BRYANT ROWAN GEORGE
Mostramos los datos de BRYANT ROWAN GEORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRYANT ROWAN GEORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos