BRUTT ALEXANDER
Informe ejecutivo de BRUTT ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRUTT ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROMVARI SL | Apoderado | 09/07/2019 | |
BRUTT-TRADING SL | Administrador Solidario | 25/10/2016 | |
BRUTT-TRADING SL | Apoderado | 01/08/2016 | |
FINCA EL LOCO SL | Administrador Unico | 24/01/2014 | |
AZOADA SL | Administrador Unico | 07/05/2012 |
VINCULACIONES DE BRUTT ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUTT ALEXANDER
Empresa: BROMVARI SL
Apoderado
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 196, S 8, H MA107190, I/A 5 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-29
Empresa: BRUTT-TRADING SL
Administrador Solidario
- Brutt Alexander
- Brutt Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022, L 3929, F 63, S 8, H MA114039, I/A 7 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-29
Empresa: BRUTT-TRADING SL
Apoderado
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022, L 3929, F 62, S 8, H MA114039, I/A 6 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-29
Empresa: BRUTT-TRADING SL
Administrador Unico
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022, L 3929, F 62, S 8, H MA114039, I/A 5 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-29
Empresa: BRUTT SAVER SPAIN SL
Liquidador Unico
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6443, L 3748, F 168, S 8, H V 68000, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-46
Empresa: BRUTT SAVER SPAIN SL
Administrador Unico
- Brutt Alexander
Liquidador Unico
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6443, L 3748, F 168, S 8, H V 68000, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-46
Empresa: FINCA EL LOCO SL
Administrador Unico
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 187, S 8, H MA107189, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-29
Empresa: PLANTAPLANET SL
Administrador Unico
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022, L 3929, F 60, S 8, H MA114039, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: PLANTAPLANET SL
Socio Único
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022, L 3929, F 60, S 8, H MA114039, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: AZOADA SL
Administrador Unico
- Brutt Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834, L 747, F 118, S 8, H MA 24695, I/A 5 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-29
VER MAS ACTOS
Información de BRUTT ALEXANDER
Mostramos los datos de BRUTT ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUTT ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos