BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE
Informe ejecutivo de BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFALAM SL | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
PARNASSA-INMO SL | Apoderado Solidario | 29/03/2023 | |
PARNASSA-BOX SL | Apoderado Solidario | 27/03/2023 | |
GRAFICAS CONDAL SA | Apoderado Solidario | 15/10/2021 |
VINCULACIONES DE BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE
Empresa: AFALAM SL
Apoderado Solidario
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49127 , F 28, S 8, H B 608684, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: PARNASSA-INMO SL
Apoderado Solidario
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48228 , F 37, S 8, H B 576667, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: PARNASSA-BOX SL
Apoderado Solidario
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47513 , F 24, S 8, H B 554227, I/A 4 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: PARNASSA-INMO SL
Administrador Unico
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48228 , F 37, S 8, H B 576667, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: PARNASSA-BOX SL
Administrador Unico
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47513 , F 24, S 8, H B 554227, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: PARNASSA-INMO SL
Administrador Unico
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48228 , F 36, S 8, H B 576667, I/A 1 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-08
Empresa: GRAFICAS CONDAL SA
Apoderado Solidario
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24288 , F 178, S 8, H B 70296, I/A 23 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
Empresa: PARNASSA-BOX SL
Administrador Unico
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47513 , F 23, S 8, H B 554227, I/A 1 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: CAYFO Y ASOCIADOS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bruno Louis Patrick Lagarde
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43358 , F 221, S 8, H B 92794, I/A 73 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Empresa: INDUSTRIA GRAFICA CAYFOSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43668 , F 9, S 8, H B 42634, I/A 99 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
VER MAS ACTOS
Información de BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE
Mostramos los datos de BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUNO LOUIS PATRICK LAGARDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos