BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES
Informe ejecutivo de BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESKO IBERIA SL | Administrador Unico | 28/07/2015 | 23/12/2016 |
ESKO IBERIA SL | Presidente | 09/07/2012 | 28/07/2015 |
ESKO IBERIA SL | Consejero | 09/07/2012 | 28/07/2015 |
ESKO IBERIA SL | Consejero Delegado | 21/08/2013 | 28/07/2015 |
VINCULACIONES DE BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES
Empresa: ESKO IBERIA SL
Administrador Unico
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 68, S 8, H B 277924, I/A 16 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: ESKO IBERIA SL
Administrador Unico
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 68, S 8, H B 277924, I/A 15 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: ESKO IBERIA SL
Consejero Delegado
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Armand Francois Marie Gougay
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
- Dirk Maes
Presidente
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 68, S 8, H B 277924, I/A 15 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: ESKO IBERIA SL
Consejero Delegado
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 67, S 8, H B 277924, I/A 13 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: ESKO IBERIA SL
Consejero
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Presidente
- Bruno Dominique Marie Marcel Urbain Louis Vaes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 66, S 8, H B 277924, I/A 10 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Información de BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES
Mostramos los datos de BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUNO DOMINIQUE MARIE MARCEL URBAIN LOUIS VAES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos