BRUNAT ARENAS RAMON
Informe ejecutivo de BRUNAT ARENAS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRUNAT ARENAS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACIONES YO-YUNG SL | Administrador Unico | 06/10/2011 | |
GRUPO TECNO 1004 SL | Administrador Unico | 06/10/2011 | |
GRUPO TECNO 2020 SL | Administrador Unico | 06/10/2011 | |
GIORGIO ASESORAMIENTO SL | Administrador Unico | 04/10/2011 | |
NOFACONTE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 22/03/2011 | |
RONSAY COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE BRUNAT ARENAS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUNAT ARENAS RAMON
Empresa: GRUPO TECNO 2020 SL
Administrador Unico
- Brunat Arenas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42797 , F 177, S 8, H B 413249, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-08
Empresa: GRUPO TECNO 1004 SL
Administrador Unico
- Brunat Arenas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42797 , F 195, S 8, H B 413253, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-08
Empresa: COMUNICACIONES YO-YUNG SL
Administrador Unico
- Brunat Arenas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42797 , F 186, S 8, H B 413251, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-08
Empresa: GIORGIO ASESORAMIENTO SL
Administrador Unico
- Brunat Arenas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42793 , F 180, S 8, H B 413133, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
Empresa: NOFACONTE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Brunat Arenas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42442 , F 180, S 8, H B 408385, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-08
Empresa: RONSAY COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Brunat Arenas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42394 , F 93, S 8, H B 406591, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Información de BRUNAT ARENAS RAMON
Mostramos los datos de BRUNAT ARENAS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUNAT ARENAS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos