BRUNA ESPOSITO
Informe ejecutivo de BRUNA ESPOSITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRUNA ESPOSITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA | Apoderado Solidario | 29/12/2023 | |
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2023 | |
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA | Presidente | 11/07/2023 | |
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA | Consejero | 11/07/2023 |
VINCULACIONES DE BRUNA ESPOSITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUNA ESPOSITO
Empresa: WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA
Apoderado Solidario
- Bruna Esposito
- Paolo Lioy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44978 , F 120, S 8, H B 473077, I/A 113 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-08
Empresa: WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA
Apoderado Solidario
- Bruna Esposito
- Carbonell Doñate Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44978 , F 119, S 8, H B 473077, I/A 112 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bruna Esposito
- Teresa Do Rosario Vicente Calado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44978 , F 116, S 8, H B 473077, I/A 111 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-08
Empresa: WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA
Consejero
- Bruna Esposito
- Paolo Lioy
Presidente
- Bruna Esposito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44978 , F 116, S 8, H B 473077, I/A 110 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
Información de BRUNA ESPOSITO
Mostramos los datos de BRUNA ESPOSITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUNA ESPOSITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos