BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT
Informe ejecutivo de BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUCH-LIBRA SL | Socio Unico | 14/05/2014 | |
DUCH-LIBRA SL | Administrador Unico | 14/05/2014 |
VINCULACIONES DE BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT
Empresa: COLOSO AIR SL
Administrador Solidario
- Brummelman Frank Jan Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360, L 4267, F 1, S 8, H MA126371, I/A 2 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: COLOSO AIR SL
Administrador Solidario
- Brummelman Frank Jan Albert
- Miranda Romero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360, L 4267, F 1, S 8, H MA126371, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-29
Empresa: DUCH-LIBRA SL
Administrador Unico
- Brummelman Frank Jan Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276, L 4183, F 56, S 8, H MA123148, I/A 1 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Empresa: DUCH-LIBRA SL
Socio Único
- Brummelman Frank Jan Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276, L 4183, F 56, S 8, H MA123148, I/A 1 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Información de BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT
Mostramos los datos de BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUMMELMAN FRANK JAN ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos