BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA
Informe ejecutivo de BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORE LAND 5000 SL | Administrador Unico | 15/04/2024 | |
WIOTECH DEVELOPMENT SL | Socio Unico | 13/12/2021 | |
WIOTECH DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 12/04/2019 | |
PROMOCIONES DE VIVIENDAS PALACIOS 36 SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2019 |
VINCULACIONES DE BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA
Empresa: MORE LAND 5000 SL
Administrador Unico
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46636 , F 101, S 8, H M 818677, I/A 2 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: WIOTECH DEVELOPMENT SL
Socio Único
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39055 , F 54, S 8, H M 693868, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: WIOTECH DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39055 , F 50, S 8, H M 693868, I/A 1 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: WIOTECH DEVELOPMENT SL
Socio Único
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39055 , F 50, S 8, H M 693868, I/A 1 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Mancomunado
- Brujas Dominguez Paloma
- Ventero Muñoz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36847 , F 197, S 8, H M 659531, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Administrador Unico
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36847 , F 197, S 8, H M 659531, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Empresa: PROMOCIONES VIVIENDAS RP36 SL
Administrador Unico
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36847 , F 184, S 8, H M 659531, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: PROMOCIONES VIVIENDAS RP36 SL
Socio Único
- Brujas Dominguez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36847 , F 184, S 8, H M 659531, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Información de BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA
Mostramos los datos de BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUJAS DOMINGUEZ PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos