BRUGUERA ZAPATA ALBA
Informe ejecutivo de BRUGUERA ZAPATA ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRUGUERA ZAPATA ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONS COMGASTRO SL | Administrador Solidario | 12/01/2018 | |
C2C INVER PARK VIII SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE BRUGUERA ZAPATA ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUGUERA ZAPATA ALBA
Empresa: SOLUCIONS COMGASTRO SL
Administrador Solidario
- Bruguera Zapata Alba
- Moral Tatjer Marta
- Vila Montero Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46222 , F 58, S 8, H B 513393, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: C2C INVER PARK VIII SL
Administrador Unico
- Bruguera Zapata Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41842 , F 198, S 8, H B 399002, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Información de BRUGUERA ZAPATA ALBA
Mostramos los datos de BRUGUERA ZAPATA ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUGUERA ZAPATA ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos