BRUGUERA CORTADA MIQUEL
Informe ejecutivo de BRUGUERA CORTADA MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRUGUERA CORTADA MIQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIFOND PENSIONS FP | MRO.COMS.CTR | 27/04/2016 | |
MEDIFOND PENSIONS FP | PRE.COMS.CTR | 27/04/2016 |
VINCULACIONES DE BRUGUERA CORTADA MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUGUERA CORTADA MIQUEL
CONTAD.JTA.D
MBRO.JTA.DIR
- Bas Vall Adolf
- Bruguera Cortada Miquel
- Ferrer Ruscalleda Francesc
- Ripoll Espiau Raimon
- Vilardell Tarres Miquel
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
- Bruguera Cortada Miquel
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 217, S 8, H B 90048, I/A 44 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
CONTAD.JTA.D
MBRO.JTA.DIR
- Bruguera Cortada Miquel
- Ripoll Espiau Raimon
- Vilardell Tarres Miquel
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
- Bruguera Cortada Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 216, S 8, H B 90048, I/A 43 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Empresa: MEDIFOND PENSIONS FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41245 , F 65, S 8, H B 128531, I/A 10 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Empresa: MEDIFOND PENSIONS FP
MRO.COMS.CTR
- Aldrufeu Navarro Joan
- Bruguera Cortada Miquel
- Lluch Boada Albert
PRE.COMS.CTR
- Bruguera Cortada Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41245 , F 65, S 8, H B 128531, I/A 10 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Empresa: MEDIFOND PENSIONS FP
Auditor
Entidad Depositaria
MRO.COMS.CTR
- Aldrufeu Navarro Joan
- Arimany Manso Josep
- Arimany Manso Josep
- Bruguera Cortada Miquel
- Bruguera Cortada Miquel
- Lluch Boada Albert
- Pidevall Borrell Ignasi
- Roige Sole Jaume
PRE.COMS.CTR
- Bruguera Cortada Miquel
- Bruguera Cortada Miquel
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41245 , F 62, S 8, H B 128531, I/A 6 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-08
Información de BRUGUERA CORTADA MIQUEL
Mostramos los datos de BRUGUERA CORTADA MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUGUERA CORTADA MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos