BRUDKE NEGUELOUA NATALIA
Informe ejecutivo de BRUDKE NEGUELOUA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRUDKE NEGUELOUA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENALRENTA SL | Secretario | 23/04/2014 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE BENALMADENA EMABESA SA | Secretario | 08/10/2009 | 19/09/2011 |
PROVISE BENAMIEL SL | Consejero | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE BRUDKE NEGUELOUA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUDKE NEGUELOUA NATALIA
Empresa: BENALRENTA SL
Consejero Delegado
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
- Brudke Negueloua Natalia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038, L 951, F 95, S 8, H MA 29672, I/A 6 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
- Brudke Negueloua Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651, L 1564, F 79, S 8, H MA 17501, I/A 44 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Empresa: PROVISE BENAMIEL SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941, L 1854, F 35, S 8, H MA 26678, I/A 33 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Consejero
Presidente
Secretario
- Brudke Negueloua Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651, L 1564, F 78, S 8, H MA 17501, I/A 38 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-29
Información de BRUDKE NEGUELOUA NATALIA
Mostramos los datos de BRUDKE NEGUELOUA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUDKE NEGUELOUA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos