BROWN MICHELLE GIULIA
Informe ejecutivo de BROWN MICHELLE GIULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BROWN MICHELLE GIULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCRUM INVERSIONES SL | Consejero | 22/10/2014 | 26/07/2024 |
VINCULACIONES DE BROWN MICHELLE GIULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROWN MICHELLE GIULIA
Empresa: LUCRUM INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Brown Edward James
- Brown Michelle Giulia
- Maria White Helen Frances
- White Sasha Francesca
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 589801, I/A 18 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: LUCRUM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Brown Michelle Giulia
- Maria White Helen Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32767 , F 56, S 8, H M 589801, I/A 14 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: LUCRUM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Brown Michelle Giulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32767 , F 55, S 8, H M 589801, I/A 10 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: LUCRUM INVERSIONES SICAV
Apoderado
Consejero
- Brown Michelle Giulia
- White Bernard Graham
- White Chandrika Babubhai
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32767 , F 50, S 8, H M 589801, I/A 1 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Información de BROWN MICHELLE GIULIA
Mostramos los datos de BROWN MICHELLE GIULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROWN MICHELLE GIULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos