BROTONS MOLTO DAVID
Informe ejecutivo de BROTONS MOLTO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BROTONS MOLTO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALENCAS DE ALIMENTACION SA | Administrador Unico | 22/12/2023 |
VINCULACIONES DE BROTONS MOLTO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROTONS MOLTO DAVID
Empresa: SALENCAS DE ALIMENTACION SA
Administrador Unico
- Brotons Molto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 2, S 8, H B 43346, I/A 15 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-08
Empresa: SALENCAS DE ALIMENTACION SA
Administrador Unico
- Brotons Molto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 1, S 8, H B 43346, I/A 14 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: SALENCAS DE ALIMENTACION SA
Administrador Unico
- Brotons Molto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 1, S 8, H B 43346, I/A 12 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Información de BROTONS MOLTO DAVID
Mostramos los datos de BROTONS MOLTO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROTONS MOLTO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos