BROTONS BOTELLA VICTORIA
Informe ejecutivo de BROTONS BOTELLA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BROTONS BOTELLA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGALLANES VALUE INVESTORS SA SGIIC | Apoderado | 03/01/2019 |
VINCULACIONES DE BROTONS BOTELLA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROTONS BOTELLA VICTORIA
Empresa: ALLFUNDS BANK SA
Apoderado Mancomunado
- Brotons Botella Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 37, S 8, H M 268651, I/A 307 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: MAGALLANES VALUE INVESTORS SA SGIIC
Apoderado
- Brotons Botella Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32868 , F 95, S 8, H M 591700, I/A 16 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Empresa: ALLFUNDS BANK SA
Apoderado Mancomunado
- Brotons Botella Victoria
- De Diego Salcedo Ignacio
- Del Olmo Gil Maria
- Gonzalez Izquierdo Maria
- Herranz Sanchez Veronica
- Lowe Laura
- Mateos Blanco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27149 , F 38, S 8, H M 268651, I/A 125 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Información de BROTONS BOTELLA VICTORIA
Mostramos los datos de BROTONS BOTELLA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROTONS BOTELLA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos