BROTO BERNUES LUISA
Informe ejecutivo de BROTO BERNUES LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BROTO BERNUES LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL SA | Consejero | 28/08/2019 | 20/05/2020 |
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL SA | Consejero | 21/03/2018 | 05/12/2018 |
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL SA | Consejero | 13/03/2018 | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE BROTO BERNUES LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROTO BERNUES LUISA
Consejero
- Broto Bernues Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 177, S 8, H Z 2067, I/A 66 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-50
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 109, S 8, H Z 2067, I/A 60 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-50
Empresa: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL SA
Consejero
- Artigas Sanz Teresa Ana
- Broto Bernues Luisa
- Giner Monge Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 143, S 8, H Z 2070, I/A 54 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-50
Consejero
- Broto Bernues Luisa
- Giner Monge Elena
- Hijar Bayarte Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 108, S 8, H Z 2067, I/A 59 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-50
Empresa: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL SA
Consejero
- Artigas Sanz Teresa Ana
- Broto Bernues Luisa
- Giner Monge Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 37, S 8, H Z 2070, I/A 50 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-50
Consejero
- Broto Bernues Luisa
- Giner Monge Elena
- Hijar Bayarte Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 104, S 8, H Z 2067, I/A 53 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-50
Información de BROTO BERNUES LUISA
Mostramos los datos de BROTO BERNUES LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROTO BERNUES LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos