BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL
Informe ejecutivo de BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPIGUEL SL | Administrador Unico | 16/04/2024 | |
HORIZONTE ASSETS SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
SNI PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 02/11/2023 | |
LA MAIRENA VIEW SL | Apoderado Solidario | 01/12/2022 |
VINCULACIONES DE BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL
Empresa: ALPIGUEL SL
Administrador Unico
- Brotat Mestre Martin Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6492, L 5400, F 213, S 8, H MA181217, I/A 1 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-29
Empresa: LEY 57 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Brotat Mestre Martin Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117, L 5024, F 164, S 8, H MA164998, I/A 3 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-29
Empresa: HORIZONTE ASSETS SL
Administrador Unico
- Brotat Mestre Martin Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6438, L 5346, F 101, S 8, H MA178698, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-29
Empresa: SNI PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Brotat Mestre Martin Oriol
- Picon Vega Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480, L 2392, F 83, S 8, H MA 68207, I/A 4 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-29
Empresa: LA MAIRENA VIEW SL
Apoderado Solidario
- Brotat Mestre Martin Oriol
- Comitre Couto Carlos
- Picon Vega Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4816, L 3724, F 89, S 8, H MA107037, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: LEY 57 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Brotat Mestre Martin Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117, L 5024, F 162, S 8, H MA164998, I/A 1 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-29
Información de BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL
Mostramos los datos de BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROTAT MESTRE MARTIN ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos