BROSA VILLAZAN MAITE
Informe ejecutivo de BROSA VILLAZAN MAITE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BROSA VILLAZAN MAITE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELLAS Y JOVENES SL | Administrador Unico | 05/12/2014 |
VINCULACIONES DE BROSA VILLAZAN MAITE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROSA VILLAZAN MAITE
Empresa: MAIKARITSA SL
Apoderado
- Brosa Aguirre Pedro Maria
- Brosa Villazan Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12198 , F 41, S 8, H M 192902, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: BELLAS Y JOVENES SL
Administrador Unico
- Brosa Villazan Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32895 , F 83, S 8, H M 592272, I/A 1 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: MAIKARITSA SL
Apoderado
- Brosa Villazan Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12198 , F 40, S 8, H M 192902, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Información de BROSA VILLAZAN MAITE
Mostramos los datos de BROSA VILLAZAN MAITE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROSA VILLAZAN MAITE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos