BROOKER DEREK WILLIAM
Informe ejecutivo de BROOKER DEREK WILLIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BROOKER DEREK WILLIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPEN CLOUD SPAIN SL | Administrador Solidario | 28/06/2018 | 03/12/2021 |
METASWITCH NETWORKS SPAIN SL | Administrador Unico | 27/03/2014 | 05/07/2018 |
METASWITCH NETWORKS SPAIN SL | Liquidador | 05/07/2018 | 05/07/2018 |
VINCULACIONES DE BROOKER DEREK WILLIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROOKER DEREK WILLIAM
Empresa: OPEN CLOUD SPAIN SL
Administrador Solidario
- Brooker Derek William
- Macarthur Graeme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 208, S 8, H M 439880, I/A 17 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: METASWITCH NETWORKS SPAIN SL
Liquidador
- Brooker Derek William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 57, S 8, H M 578239, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: METASWITCH NETWORKS SPAIN SL
Administrador Unico
- Brooker Derek William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 57, S 8, H M 578239, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: OPEN CLOUD SPAIN SL
Administrador Solidario
- Brooker Derek William
- Macarthur Graeme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24452 , F 132, S 8, H M 439880, I/A 14 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: METASWITCH NETWORKS SPAIN SL
Administrador Unico
- Brooker Derek William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 55, S 8, H M 578239, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Información de BROOKER DEREK WILLIAM
Mostramos los datos de BROOKER DEREK WILLIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROOKER DEREK WILLIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos