BROCAL TORRES SAMUEL
Informe ejecutivo de BROCAL TORRES SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BROCAL TORRES SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKILLFORGE SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
BROCMOR HOMES SL | Administrador Solidario | 14/03/2022 | |
MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 26/06/2020 | |
HOTELES DESCONECTA2 SL | Administrador Unico | 29/10/2018 | |
MEASUREUP EUROPE SL | Administrador Unico | 08/02/2017 |
VINCULACIONES DE BROCAL TORRES SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROCAL TORRES SAMUEL
Empresa: SKILLFORGE SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145535, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: BROCMOR HOMES SL
Administrador Solidario
- Brocal Torres Samuel
- Morillo Rojano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7194 , F 10, S 8, H SE133990, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-41
Empresa: MEDIA INTERACTIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Socio único
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5613 , F 8, S 8, H SE 95271, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-41
Empresa: MEDIA INTERACTIVA SOFTWARE SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5320 , F 86, S 8, H SE 88225, I/A 6 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-41
Empresa: LEARN OFFICE SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6323 , F 92, S 8, H SE112558, I/A 2 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-41
Empresa: MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Brocal Torres Samuel
- Morillo Rojano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5793 , F 43, S 8, H SE 99660, I/A 5 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-41
Empresa: MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5793 , F 43, S 8, H SE 99660, I/A 5 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-41
Empresa: HOTELES DESCONECTA2 SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6622 , F 181, S 8, H SE119513, I/A 1 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-41
Empresa: LEARN OFFICE SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6323 , F 91, S 8, H SE112558, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Empresa: PERFORMANCE TESTING SOLUTION SL
Administrador Unico
- Brocal Torres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6324 , F 196, S 8, H SE112569, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
VER MAS ACTOS
Información de BROCAL TORRES SAMUEL
Mostramos los datos de BROCAL TORRES SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROCAL TORRES SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos