BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK
Informe ejecutivo de BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACIENDA PROPERTY SL | Administrador Unico | 30/08/2023 | |
BROBERG RACING SL | Administrador Unico | 14/12/2022 | |
FRONT ROW INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 14/12/2022 | |
HACIENDA DEL COLORADO SL | Administrador Unico | 11/09/2020 | |
BROBERG RACING SL | Apoderado | 20/03/2018 |
VINCULACIONES DE BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK
Empresa: HACIENDA PROPERTY SL
Administrador Unico
- Broberg Muñoz Christian Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271, L 1184, F 105, S 8, H MA 34877, I/A 7 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-29
Empresa: FRONT ROW INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Broberg Muñoz Christian Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5660, L 4567, F 13, S 8, H MA141661, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-29
Empresa: BROBERG RACING SL
Administrador Unico
- Broberg Muñoz Christian Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674, L 4581, F 146, S 8, H MA142363, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-29
Empresa: HACIENDA DEL COLORADO SL
Administrador Unico
- Broberg Muñoz Christian Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616, L 529, F 179, S 8, H MA 19055, I/A 6 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-29
Empresa: BROBERG RACING SL
Apoderado
- Broberg Muñoz Christian Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674, L 4581, F 145, S 8, H MA142363, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-29
Información de BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK
Mostramos los datos de BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROBERG MUÑOZ CHRISTIAN ERIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos