BROBERG LARS PETER DAVID
Informe ejecutivo de BROBERG LARS PETER DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BROBERG LARS PETER DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORDIC DENTAL CENTRE SLP | Apoderado Solidario | 28/10/2011 | 14/09/2023 |
NORDIC DENTAL CENTRE SLP | Apoderado Solidario | 14/09/2023 | |
NORDIC DENTAL CENTRE SLP | Administrador Mancomunado | 19/09/2011 | 10/12/2018 |
NORDIC DENTAL CENTRE SLP | Soc.Prof. | 19/09/2011 | 10/12/2018 |
VINCULACIONES DE BROBERG LARS PETER DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROBERG LARS PETER DAVID
Empresa: NORDIC DENTAL CENTRE SLP
Apoderado Solidario
- Broberg Lars Peter David
- Broberg Lars Peter David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 177, S 8, H MA110637, I/A 5 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-29
Empresa: NORDIC DENTAL CENTRE SLP
Administrador Mancomunado
- Broberg Lars Peter David
- Radics Christina
Soc.Prof.
- Broberg Lars Peter David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 176, S 8, H MA110637, I/A 4 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-29
Empresa: NORDIC DENTAL CENTRE SLP
Apoderado Solidario
- Broberg Lars Peter David
- Radics Christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 176, S 8, H MA110637, I/A 3 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-29
Empresa: NORDIC DENTAL CENTRE SLP
Apoderado Solidario
- Broberg Lars Peter David
- Radic Christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 176, S 8, H MA110637, I/A 2 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-29
Empresa: NORDIC DENTAL CENTRE SLP
Administrador Mancomunado
- Broberg Lars Peter David
- Radics Christina
Soc.Prof.
- Broberg Lars Peter David
- Radics Christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 174, S 8, H MA110637, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Información de BROBERG LARS PETER DAVID
Mostramos los datos de BROBERG LARS PETER DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROBERG LARS PETER DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos