BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS
Informe ejecutivo de BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GUATATIBOA SL | Socio Unico | 05/05/2014 | |
INVERSIONES GUATATIBOA SL | Administrador Unico | 05/05/2014 |
VINCULACIONES DE BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS
Empresa: RENT A CAR UCANCA SL
Administrador Unico
- Brito Rodriguez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 158, S 8, H TF 17506, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-38
Empresa: RENT A CAR UCANCA SL
Administrador Unico
- Brito Rodriguez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 157, S 8, H TF 17506, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Empresa: RESTAURANTE GUATATIBOA SL
Administrador Unico
- Brito Rodriguez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 64, S 8, H TF 14782, I/A 4 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Empresa: RESTAURANTE GUATATIBOA SL
Socio Único
- Brito Rodriguez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 64, S 8, H TF 14782, I/A 4 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Información de BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS
Mostramos los datos de BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRITO RODRIGUEZ PEDRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos