BRITO GONZALEZ GILBERTO
Informe ejecutivo de BRITO GONZALEZ GILBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRITO GONZALEZ GILBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD DEL NIÑO SL | Socio Unico | 15/02/2010 | 12/09/2012 |
SALUD DEL NIÑO SL | Administrador Unico | 01/04/2011 | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE BRITO GONZALEZ GILBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRITO GONZALEZ GILBERTO
Empresa: SALUD DEL NIÑO SL
Administrador Unico
- Brito Gonzalez Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 148, S 8, H TF 39518, I/A 6 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Empresa: SALUD DEL NIÑO SL
Administrador Unico
- Brito Gonzalez Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 148, S 8, H TF 39518, I/A 5 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Empresa: SALUD DEL NIÑO SL
Nuevo Socio Único
- Brito Gonzalez Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 147, S 8, H TF 39518, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-38
Información de BRITO GONZALEZ GILBERTO
Mostramos los datos de BRITO GONZALEZ GILBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRITO GONZALEZ GILBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos