BRIONES BORREGO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de BRIONES BORREGO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRIONES BORREGO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATPRELAB SL | Apoderado | 11/01/2019 | |
MATPRELAB SL | Apoderado | 25/10/2012 |
VINCULACIONES DE BRIONES BORREGO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIONES BORREGO JUAN CARLOS
Empresa: MATPRELAB SL
Apoderado
- Briones Borrego Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 176, S 8, H P 6458, I/A 7 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-34
Empresa: MATPRELAB SL
Apoderado
- Briones Borrego Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 175, S 8, H P 6458, I/A 5 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-34
Empresa: MATPRELAB SL
Administrador Unico
- Briones Borrego Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 175, S 8, H P 6458, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-34
Empresa: MATPRELAB SL
Administrador Unico
- Briones Borrego Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 175, S 8, H P 6458, I/A 3 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-34
Información de BRIONES BORREGO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de BRIONES BORREGO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIONES BORREGO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos