BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDDIVERSITY 2030 SL | Administrador Unico | 23/02/2017 | 15/07/2022 |
APIVITA SPAIN SA | Apoderado | 11/11/2010 | 01/04/2011 |
VINCULACIONES DE BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR
Empresa: MELAR TEAM SL
Administrador Unico
- Bringas Grande Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 143, S 8, H M 629070, I/A 3 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-28
Empresa: MELAR TEAM SL
Administrador Unico
- Bringas Grande Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 143, S 8, H M 629070, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: APIVITA SPAIN SA
Apoderado
- Bringas Grande Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27155 , F 14, S 8, H M 489193, I/A 4 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: APIVITA SPAIN SA
Apoderado
- Bringas Grande Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27155 , F 13, S 8, H M 489193, I/A 3 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Información de BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRINGAS GRANDE MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos