BRINGAS GARCIA MARIA PAZ
Informe ejecutivo de BRINGAS GARCIA MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRINGAS GARCIA MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | Apoderado | 08/03/2016 | 02/10/2019 |
DIGICIRTEL SL | V-SEC NO CON | 23/08/2013 | 28/12/2017 |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | Secretario | 07/02/2012 | 20/12/2017 |
VINCULACIONES DE BRINGAS GARCIA MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRINGAS GARCIA MARIA PAZ
Apoderado
- Bringas Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34588 , F 157, S 8, H M 57321, I/A 373 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Empresa: DIGICIRTEL SL
V-SEC NO CON
- Bringas Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42960 , F 180, S 8, H B 363274, I/A 18 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Secretario
- Bringas Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34588 , F 125, S 8, H M 57321, I/A 322 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Apoderado
- Bringas Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 54, S 8, H M 57321, I/A 283 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Empresa: DIGICIRTEL SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Bringas Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42960 , F 174, S 8, H B 363274, I/A 10 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-08
Secretario
- Bringas Garcia Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 67, S 8, H M 57321, I/A 235 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-28
Información de BRINGAS GARCIA MARIA PAZ
Mostramos los datos de BRINGAS GARCIA MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRINGAS GARCIA MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos