BRID CICARELLI EZEQUIEL
Informe ejecutivo de BRID CICARELLI EZEQUIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRID CICARELLI EZEQUIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOTA WINE SL | Administrador Solidario | 10/02/2022 |
VINCULACIONES DE BRID CICARELLI EZEQUIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRID CICARELLI EZEQUIEL
Empresa: GOTA WINE SL
Administrador Solidario
- ACID CAFE MADRID SL
- Brid Cicarelli Ezequiel
- Gasparini Giraldes Carlos Eduardo
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42938 , F 150, S 8, H M 759068, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: GOTAN COPAS SL
Administrador Solidario
- Almada Andres Alberto
- Brid Cicarelli Ezequiel
- Mendez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23913 , F 113, S 8, H M 429350, I/A 5 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: GOTAN COPAS SL
Administrador Solidario
- Almada Andres Alberto
- Brid Cicarelli Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23913 , F 113, S 8, H M 429350, I/A 4 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Empresa: GOTAN COPAS SL
Administrador Solidario
- Brid Cicarelli Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23913 , F 113, S 8, H M 429350, I/A 3 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Información de BRID CICARELLI EZEQUIEL
Mostramos los datos de BRID CICARELLI EZEQUIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRID CICARELLI EZEQUIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos