BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN
Informe ejecutivo de BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRUMUS SL | Administrador Solidario | 09/01/2023 | |
HOTEL ZENTRO COSO SL | Apoderado Solidario | 04/02/2021 | |
BRIAL ALQUILERES SL | Apoderado Solidario | 17/11/2020 | |
RENOVABLES ARA-IN SL | Apoderado Solidario | 06/11/2020 | |
NEURBE VIVIENDA SL | Apoderado Solidario | 08/05/2020 | |
ZATIBER FUSION SL | Apoderado Solidario | 29/10/2019 | |
PERFIL VERTICAL 66 SL | Apoderado Solidario | 11/01/2019 | |
SAGGITA VENTUM SL | Apoderado Solidario | 26/06/2018 | |
PREMIUM INVERSIONES SL | Apoderado | 13/12/2017 | |
NEURBE VIVIENDA SL | Apoderado Solidario | 09/12/2016 |
VINCULACIONES DE BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN
Empresa: BRISEMAR INVERSION SL
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente Cipriano-enrique- Javier
- Briceño Viviente David Alejandro
- Briceño Viviente Luis Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 79, S 8, H Z 63884, I/A 10 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-50
Empresa: DRUMUS SL
Administrador Solidario
- Briceño Seoane Carlos
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4631 , F 120, S 8, H Z 71128, I/A 1 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-50
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente Cipriano-enrique- Javier
- Briceño Viviente David Alejandro
- Briceño Viviente Luis Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43956 , F 212, S 8, H M 775471, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente Cipriano-enrique- Javier
- Briceño Viviente David Alejandro
- Briceño Viviente Luis Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 85, S 8, H M 775023, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
Empresa: HOTEL ZENTRO COSO SL
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente David Alejandro
- Briceño Viviente Luis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4505 , F 219, S 8, H Z 68052, I/A 2 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-50
Empresa: ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 53 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41354 , F 162, S 8, H M 733000, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: BRIAL ALQUILERES SL
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente David Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434 , F 97, S 8, H Z 6067, I/A 22 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-50
Empresa: RENOVABLES ARA-IN SL
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente Luis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 147, S 8, H Z 50575, I/A 10 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-50
Empresa: NEURBE VIVIENDA SL
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente David Alejandro
- Briceño Viviente Luis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 17, S 8, H Z 60332, I/A 8 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-50
Empresa: ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 53 SL
Apoderado Solidario
- Briceño Viviente Carlos-domingo-juan
- Briceño Viviente David Alejandro
- Briceño Viviente Luis Jose
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 112, S 8, H Z 47609, I/A 23 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-50
VER MAS ACTOS
Información de BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN
Mostramos los datos de BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRICEÑO VIVIENTE CARLOS-DOMINGO-JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos