BRIAND JACQUES
Informe ejecutivo de BRIAND JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRIAND JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUTCHINSON AEROSERVICES SL | Administrador Unico | 21/03/2014 | 08/03/2016 |
HUTCHINSON AEROSERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2015 | 08/03/2016 |
HUTCHINSON AEROSERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2015 | 05/10/2015 |
VINCULACIONES DE BRIAND JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIAND JACQUES
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Administrador Unico
- Briand Jacques
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 60, S 8, H SE 72537, I/A 15 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-41
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 59, S 8, H SE 72537, I/A 14 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-41
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 59, S 8, H SE 72537, I/A 14 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-41
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 58, S 8, H SE 72537, I/A 13 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-41
Empresa: HUTCHINSON AEROSERVICES SL
Administrador Unico
- Briand Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 58, S 8, H SE 72537, I/A 12 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-41
Información de BRIAND JACQUES
Mostramos los datos de BRIAND JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIAND JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos