BRIAN JOHN STUMM
Informe ejecutivo de BRIAN JOHN STUMM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRIAN JOHN STUMM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE) SL | Apoderado Solidario | 21/09/2020 | |
JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE) SL | Apoderado Mancomunado | 07/05/2019 | 21/09/2020 |
JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE) SL | Apoderado Solidario | 09/08/2018 | 07/05/2019 |
JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE) SL | Apoderado Solidario | 09/10/2018 | 07/05/2019 |
VINCULACIONES DE BRIAN JOHN STUMM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIAN JOHN STUMM
Apoderado Mancomunado
- Brian John Stumm
- Zhihua Francois Yang
Apoderado Solidario
- Brian John Stumm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 152, S 8, H B 522857, I/A 9 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Apoderado Mancomunado
- Brian John Stumm
- Zhihua Francois Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 149, S 8, H B 522857, I/A 4 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
Apoderado Solidario
- Brian John Stumm
- Wenhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 149, S 8, H B 522857, I/A 4 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
Apoderado Solidario
- Brian John Stumm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 148, S 8, H B 522857, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Apoderado Solidario
- Brian John Stumm
- SAUMOY RIBO I BAIGES ASSESORS SAP
- Wenhao Lu
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 143, S 8, H B 522857, I/A 1 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
Información de BRIAN JOHN STUMM
Mostramos los datos de BRIAN JOHN STUMM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIAN JOHN STUMM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos