BRI QUIRANT LUIS
Informe ejecutivo de BRI QUIRANT LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE BRI QUIRANT LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRI QUIRANT LUIS
Empresa: BORDADOS PARQUE INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 157, S 8, H A 16209, I/A 10 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-03
Empresa: TECNO ADORNOS DEL SURESTE SL
Apoderado Solidario
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 169, S 8, H A 79556, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-03
Empresa: BRI DIEZ E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 179, S 8, H A 68819, I/A 6 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-03
Empresa: 2 B LABELS SL
Administrador Unico
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3865 , F 150, S 8, H A 145387, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-03
Empresa: BRI DIEZ E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Bri Quirant Jose Maria
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 178, S 8, H A 68819, I/A 5 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-03
Empresa: TECNO ADORNOS DEL SURESTE SL
Apoderado Solidario
- Bri Quirant Jose Maria
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 169, S 8, H A 79556, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-03
Empresa: TECNO ADORNOS DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 168, S 8, H A 79556, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-03
Empresa: BORDADOS PARQUE INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Bri Quirant Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 156, S 8, H A 16209, I/A 9 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-03
Información de BRI QUIRANT LUIS
Mostramos los datos de BRI QUIRANT LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRI QUIRANT LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos