BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO
Informe ejecutivo de BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBBC SMART CONSULTING SL | Administrador Unico | 07/07/2021 | 08/03/2023 |
CBBC SMART CONSULTING SL | Liquidador | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
MARKIT B2B SL | Apoderado | 14/03/2013 | 06/05/2019 |
VINCULACIONES DE BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO
Empresa: CBBC SMART CONSULTING SL
Liquidador
- Bretons Boixareu Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47903 , F 44, S 8, H B 565881, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Empresa: CBBC SMART CONSULTING SL
Administrador Unico
- Bretons Boixareu Carlos Antonio
Liquidador
- Bretons Boixareu Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47903 , F 44, S 8, H B 565881, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Empresa: CBBC SMART CONSULTING SL
Administrador Unico
- Bretons Boixareu Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47903 , F 44, S 8, H B 565881, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: MARKIT B2B SL
Apoderado
- Bretons Boixareu Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40766 , F 61, S 8, H B 374427, I/A 5 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Empresa: MARKIT B2B SL
Apoderado
- Bretons Boixareu Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40766 , F 60, S 8, H B 374427, I/A 2 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Información de BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO
Mostramos los datos de BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRETONS BOIXAREU CARLOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos