BRETO MIRALLES MIGUEL
Informe ejecutivo de BRETO MIRALLES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRETO MIRALLES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROQUIMICA DEL SERPIS SA | Consejero | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE BRETO MIRALLES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRETO MIRALLES MIGUEL
Empresa: ELECTROQUIMICA DEL SERPIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 3328, F 160, S 8, H V 24496, I/A 61 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: ELECTROQUIMICA DEL SERPIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 3328, F 160, S 8, H V 24496, I/A 61 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: ELECTROQUIMICA DEL SERPIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 3328, F 159, S 8, H V 24496, I/A 59 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-46
Empresa: ELECTROQUIMICA DEL SERPIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 3328, F 159, S 8, H V 24496, I/A 59 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-46
Empresa: ELECTROQUIMICA DEL SERPIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 3328, F 159, S 8, H V 24496, I/A 57 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-46
Información de BRETO MIRALLES MIGUEL
Mostramos los datos de BRETO MIRALLES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRETO MIRALLES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos