BRERA LORENZO SANTIAGO
Informe ejecutivo de BRERA LORENZO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRERA LORENZO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO LIMPIEZAS RIOJA SL | Apoderado | 30/12/2020 | |
LIMPIEZAS LA RIOJA SL | Administrador Unico | 01/12/2015 | |
LIMPIEZAS LA RIOJA SL | Apoderado | 18/06/2014 |
VINCULACIONES DE BRERA LORENZO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRERA LORENZO SANTIAGO
Empresa: EURO LIMPIEZAS RIOJA SL
Apoderado
- Brera Lorenzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 147, S 8, H LO 2832, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-26
Empresa: LIMPIEZAS LA RIOJA SL
Administrador Unico
- Brera Lorenzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 207, S 8, H LO 2140, I/A 19 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-26
Empresa: LIMPIEZAS LA RIOJA SL
Apoderado
- Brera Lorenzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 206, S 8, H LO 2140, I/A 18 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-26
Información de BRERA LORENZO SANTIAGO
Mostramos los datos de BRERA LORENZO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRERA LORENZO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos