BRENDAN HARTE
Informe ejecutivo de BRENDAN HARTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRENDAN HARTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2023 | 05/06/2024 |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 26/09/2019 | 02/08/2023 |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 16/07/2014 | 26/09/2019 |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado | 10/09/2012 | 16/07/2014 |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado | 16/07/2014 | |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado | 15/06/2012 | 10/09/2012 |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado | 11/05/2011 | 10/09/2012 |
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado | 30/12/2009 | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE BRENDAN HARTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRENDAN HARTE
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Alan Sheehan
- Andrew Mcgrath
- Brendan Brennan
- Brendan Dominic Harte
- Brendan Harte
- Brian Cooney
- Charles Bouch
- Christopher Robert Tobin
- Clare Ann Cahill
- Cliona Mc Caughey
- Darragh James Butler
- Elaine Wakely
- Emer Lewis
- Emer Lyons
- Emily Anna Hederman
- Emma Doyle
- Emma Rose Connolly
- Estefania Barrios Rodriguez
- Irina Volkova
- John Sheahan
- Libhin Nic Gabhann
- Marcia Lee Choi
- Meabh Charlotte Henry Bezy
- Megan Rose Peppard
- Mengnan Zhou
- Nitin Gupta
- Orla Patricia Halligan
- Sally Anne Welsh
- Shane Horgan
- Shawnagh Hackett Boyd
- Sheena Molony
- Sijia Ren
- Stacey Tallant
- Stella Ifeoma Ndubisi
- Swapnil Singhal
- Tatenda Kapenzi
- Thomas Mahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 291219, I/A 43 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Alan Sheehan
- Andrew Mcgrath
- Brendan Brennan
- Brendan Dominic Harte
- Brendan Harte
- Brian Cooney
- Charles Bouch
- Christopher Robert Tobin
- Clare Ann Cahill
- Cliona Mc Caughey
- Darragh James Butler
- Elaine Wakely
- Emer Lewis
- Emer Lyons
- Emily Anna Hederman
- Emma Doyle
- Emma Rose Connolly
- Estefania Barrios Rodriguez
- Irina Volkova
- John Sheahan
- Libhin Nic Gabhann
- Marcia Lee Choi
- Meabh Charlotte Henry Bezy
- Megan Rose Peppard
- Mengnan Zhou
- Nitin Gupta
- Orla Patricia Halligan
- Sally Anne Welsh
- Shane Horgan
- Shawnagh Hackett Boyd
- Sheena Molony
- Sijia Ren
- Stacey Tallant
- Stella Ifeoma Ndubisi
- Swapnil Singhal
- Tatenda Kapenzi
- Thomas Mahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 12, S 8, H B 291219, I/A 41 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 12, S 8, H B 291219, I/A 41 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 169, S 8, H B 291219, I/A 36 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 169, S 8, H B 291219, I/A 36 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 110, S 8, H B 291219, I/A 23 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 110, S 8, H B 291219, I/A 23 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 109, S 8, H B 291219, I/A 22 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 109, S 8, H B 291219, I/A 22 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 105, S 8, H B 291219, I/A 17 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
VER MAS ACTOS
Información de BRENDAN HARTE
Mostramos los datos de BRENDAN HARTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRENDAN HARTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos