BREKELMANS RICHARD
Informe ejecutivo de BREKELMANS RICHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BREKELMANS RICHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIGAHOTELS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 27/09/2023 | |
CIGAHOTELS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 24/11/2022 | |
STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL COMPANY SL | Administrador Solidario | 18/11/2022 | |
INVERSIONES HOTELERAS LA QUINTA SL | Apoderado Mancomunado | 23/12/2015 | |
STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/09/2015 | |
CIGAHOTELS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2015 |
VINCULACIONES DE BREKELMANS RICHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BREKELMANS RICHARD
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Brekelmans Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 171, S 8, H M 90816, I/A 292 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Brekelmans Richard
- Diano Armando
- San Martino Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 168, S 8, H M 90816, I/A 286 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Brekelmans Richard
- Diano Armando
- San Martino Stefano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Brekelmans Richard
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 168, S 8, H M 90816, I/A 286 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Administrador Solidario
- Brekelmans Richard
- Diano Armando
- San Martino Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 187, S 8, H SE 80932, I/A 41 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-41
Consejero Delegado
Consejero
- Brekelmans Richard
- Diano Armando
- San Martino Stefano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Brekelmans Richard
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 187, S 8, H SE 80932, I/A 41 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-41
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Borgaro Moreira Pedro Antonio
- Brekelmans Richard
- De Ramon Martinez De La Riba Jose Enrique
- Dham Ranjan Bala
- Dham Ranjan Bala
- Diano Armando
- Garcia Martinez Jose Maria
- Garcia Martinez Jose Maria
- Gonzalez Iruela Jesus
- Gonzalez Iruela Jesus
- Hurtado Rojo Maria Del Camino
- Martin Ortiz Luis Miguel
- Martin Ortiz Luis Miguel
- Quiros Esteban Jose Maria
- Quiros Esteban Jose Maria
- Quiros Esteban Jose Maria
- Suffredini Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9801 , F 171, S 8, H M 90816, I/A 270 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Empresa: INVERSIONES HOTELERAS LA QUINTA SL
Apoderado Mancomunado
- Brekelmans Richard
- Hurtado Rojo Maria Del Camino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 3354, F 189, S 8, H MA 40355, I/A 49 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-29
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bala Dham Ranjan
- Brekelmans Richard
- Dojlidko Michael
- Hurtado Rojo Maria Del Camino
- John Divall Patrick
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 183, S 8, H SE 80932, I/A 22 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brekelmans Richard
- Emiel Haegeman Stefaan Maurice
- Hurtado Rojo Maria Del Camino
- Wale Michael Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 183, S 8, H SE 80932, I/A 22 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-41
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brekelmans Richard
- Dham Ranjan Bala
- Divall Patrick John
- Dojlidko Michael
- Hurtado Rojo Maria Del Camino
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9801 , F 166, S 8, H M 90816, I/A 263 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-28
VER MAS ACTOS
Información de BREKELMANS RICHARD
Mostramos los datos de BREKELMANS RICHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BREKELMANS RICHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos