BREARLEY TONY HAROLD
Informe ejecutivo de BREARLEY TONY HAROLD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BREARLEY TONY HAROLD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBRE GWS ESPAÑA SL | Consejero | 09/05/2018 | 19/07/2022 |
CBRE GWS ESPAÑA SL | Vicepresidente | 09/05/2018 | 19/07/2022 |
CBRE GWS ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 09/05/2018 | 19/07/2022 |
CBRE GWS TECHNICAL SERVICES SA | Consejero | 16/03/2020 | 26/10/2021 |
VINCULACIONES DE BREARLEY TONY HAROLD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BREARLEY TONY HAROLD
Empresa: CBRE CORPORATE OUTSOURCING SL
Consejero Delegado Solidario
- Brearley Tony Harold
- Skertchly Paul Clifford
Consejero
- Brearley Tony Harold
- Skertchly Paul Clifford
Presidente
Vicepresidente
- Brearley Tony Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26083 , F 221, S 8, H M 311411, I/A 52 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: CBRE GWS TECHNICAL SERVICES SA
Consejero
- Brearley Tony Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39879 , F 73, S 8, H M 657722, I/A 15 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Consejero
- Brearley Tony Harold
- Padilla Galan Fernando
- Redondo Lopez Vicente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 223, S 8, H M 657722, I/A 9 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: CBRE CORPORATE OUTSOURCING SL
Consejero Delegado Solidario
- Brearley Tony Harold
- Colloff Clive Edward
- Lloyd Claire Louisa
Consejero
- Brearley Tony Harold
- Colloff Clive Edward
- Lloyd Claire Louisa
Presidente
Vicepresidente
- Brearley Tony Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26083 , F 208, S 8, H M 311411, I/A 41 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Información de BREARLEY TONY HAROLD
Mostramos los datos de BREARLEY TONY HAROLD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BREARLEY TONY HAROLD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos