BREA MARTINEZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de BREA MARTINEZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BREA MARTINEZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL BREA SL | Administrador Solidario | 27/07/2022 | |
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES Y COMPLEMENTOS DIHERCO SL | Apoderado | 10/04/2015 |
VINCULACIONES DE BREA MARTINEZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BREA MARTINEZ SANTIAGO
Empresa: COMERCIAL BREA SL
Administrador Solidario
- Brea Martinez Jose Ramon
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 117, S 8, H M 46661, I/A 9 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: COMERCIAL BREA SL
Administrador Unico
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 117, S 8, H M 46661, I/A 9 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Apoderado
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 182, S 8, H M 10360, I/A 10 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Administrador Solidario
- Brea Martinez Santiago
- Sanchez Dominguez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 182, S 8, H M 10360, I/A 9 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Empresa: COMERCIAL BREA SL
Administrador Unico
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 115, S 8, H M 46661, I/A 7 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: COMERCIAL BREA SL
Administrador Solidario
- Brea Martinez Jose Ramon
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 115, S 8, H M 46661, I/A 7 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Administrador Solidario
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 182, S 8, H M 10360, I/A 8 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: COMERCIAL BREA SL
Administrador Solidario
- Brea Martinez Jose Ramon
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 115, S 8, H M 46661, I/A 6 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: COMERCIAL BREA SL
Apoderado Solidario
- Brea Martinez Jose Ramon
- Brea Martinez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 114, S 8, H M 46661, I/A 5 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Información de BREA MARTINEZ SANTIAGO
Mostramos los datos de BREA MARTINEZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BREA MARTINEZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos